Hanes ariannol CONGREGATION OF THE URSULINES OF JESUS
Rhif yr elusen: 235342
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.40m | £1.33m | £2.05m | £1.13m | £1.18m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.94m | £1.76m | £1.88m | £1.90m | £1.84m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £120.03k | £131.66k | £73.46k | £50.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £500.47k | £472.42k | £1.06m | £452.53k | £428.40k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £387.44k | £292.72k | £177.02k | £118.87k | £92.72k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £514.88k | £438.72k | £456.62k | £479.54k | £637.67k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £127.15k | £355.85k | £76.10k | £21.15k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £611.76k | £15.39k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.83m | £1.67m | £1.76m | £1.79m | £1.73m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £97.56k | £92.05k | £118.12k | £113.11k | £114.55k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £149.83k | £157.60k | £154.12k | £162.93k | £194.96k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £97.56k | £92.05k | £118.12k | £113.11k | £114.55k | |
|
Gwariant - Arall | £5.27k | £859 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.