Hanes ariannol SAMUEL CROKER'S ALMSHOUSE CHARITY

Rhif yr elusen: 235393
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.18k £13.16k £4.31k £6.44k £7.48k
Cyfanswm gwariant £2.52k £12.70k £3.72k £5.42k £7.41k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A