ymddiriedolwyr THE HORNSBY PROFESSIONAL CRICKETERS FUND
Rhif yr elusen: 235561
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gladstone Theophas Small | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|
||||
Ian Nicholas Lovett | Ymddiriedolwr | 10 September 2019 |
|
|
||||
Graham Saville | Ymddiriedolwr | 16 July 2018 |
|
|
||||
ARNOLD LONG | Ymddiriedolwr | 13 November 2017 |
|
|
||||
Guy Lavender | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
||||
Tim Lamb | Ymddiriedolwr | 14 November 2016 |
|
|
||||
JOHN ROBERT TROUTBECK BARCLAY DL | Ymddiriedolwr | 21 April 2012 |
|
|||||
ANTHONY HUGH BARTLETT | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.