THE CAROLINE STRICKLAND HOMES
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Almshouses maintained for the benefit of the residents of Cheltenham
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2015
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Llety/tai
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 14 Rhagfyr 2016: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1001479 THE CHAMBERS, STRICKLAND AND HAY ALMSHOUSE TRUST
- 18 Awst 1964: Cofrestrwyd
- 14 Rhagfyr 2016: Tynnwyd (WEDI UNO)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.14k | £11.99k | £19.79k | £25.61k | £27.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £27.55k | £28.99k | £30.83k | £32.58k | £28.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2015 | 23 Mehefin 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2015 | 17 Mehefin 2016 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2014 | 14 Gorffennaf 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2014 | 15 Mehefin 2015 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2013 | 11 Mehefin 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2013 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2012 | 03 Mehefin 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2012 | 22 Mai 2013 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 10/03/1977 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 11/01/2012
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF THE ALMSPEOPLE OF THE CHARITY OR ANY OF THEM IN SUCH MANNER AS THE TRUSTEES THINK FIT FROM TIME TO TIME.
Maes buddion
PARISH OF CHELTENHAM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window