OXFORDSHIRE HISTORIC CHURCHES TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Financial support to Historic Churches in Oxfordshire
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 25 Ionawr 1965: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Stephen John Goss | Cadeirydd | 28 April 2017 |
|
|||||
David John Hood Warr | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|||||
Natalie Victoria Merry | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|||||
Stephen Slack CBE | Ymddiriedolwr | 12 May 2020 |
|
|
||||
Dr IMOGEN NICOLA COLDSTREAM | Ymddiriedolwr | 12 May 2020 |
|
|||||
Richard Owen Hughes | Ymddiriedolwr | 14 January 2019 |
|
|||||
Professor Malcolm Russell Airs | Ymddiriedolwr | 28 April 2017 |
|
|||||
Cynthia Ann Robinson | Ymddiriedolwr | 22 May 2015 |
|
|||||
Giles William Charles Dessain | Ymddiriedolwr | 21 January 2015 |
|
|||||
Hilary Hall | Ymddiriedolwr | 03 September 2014 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 19 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 14 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 20 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 09 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 10 Chwefror 2021 | 10 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 5TH MAY 1964 AS VAIED BY SUPPLEMENTAL DEED OF 16TH SEPTEMBER 1966 AND SCHEME OF THE COMMISSIONERS 10TH JAN 1986
Gwrthrychau elusennol
THE PRESERVATION, REPAIR, UPKEEPAND RESTORATION OF CHURCHES ( WHICH PRHASE INCLUDES ANY CHURCH, CHAPEL OR TOHER BULDING USED FOR PUBLIC WORHTOSP FOR THE TIME BEING WHETHER BELONGING TO OR USED BY TH CHURCH OF ENGLAND OR ANY OTHER RELIGIOUS BODY) AND OF MONUMNTS, FITTINGS, FIXTURES, STAINED GLASS, FUNITURE, ORNAMENTES AN CHATTELS N SUCH CHURCHES AND OF THE CHURCHYARD AND ANY MONUMENT, BUILDING OR CHATTEL THEREIN BELONGING TO SUCH CHURCHES.
Maes buddion
THE ADMINISTRATIVE COUNTY OF OXFORD AND THE CITY OF OXFORD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4 HASLEMERE GARDENS
OXFORD
OX2 8EL
- Ffôn:
- 01865559305
- E-bost:
- secretary@ohct.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window