Hanes ariannol THE BECKLY TRUST (KNOWN AS THE J H BECKLY HANDICAPPED AND SICK CHILDREN'S FUND)
Rhif yr elusen: 235763
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 11/06/2017 | 11/06/2018 | 11/06/2019 | 11/06/2020 | 11/06/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.60k | £12.00k | £11.32k | £9.24k | £6.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.68k | £9.90k | £3.78k | £12.94k | £19.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.