FRANCES HODGSON MEMORIAL FUND

Rhif yr elusen: 235787
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Our charity is very small and exists to help individuals who are in need or suffering hardship. We can pay for such items as fuel costs during the winter, car repairs, domestic white goods, help with special needs. The area we cover is Alston Moor

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 13 March 2024

Cyfanswm incwm: £776
Cyfanswm gwariant: £798

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Anabledd
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cumbria

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 14 Gorffennaf 1964: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • ALSTON UNITED CHARITIES (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
REV MARK CHRISTIAN VICTOR NASH-WILLIAMS Cadeirydd 20 January 2015
Dim ar gofnod
Brian Cooper Ymddiriedolwr 25 January 2022
ALSTON WITH GARRIGILL RELIEF IN NEED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Elizabeth Jeanette Haslam Ymddiriedolwr 28 September 2021
ALSTON WITH GARRIGILL RELIEF IN NEED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
JAMES McCARRY Ymddiriedolwr 12 January 2021
ALSTON WITH GARRIGILL RELIEF IN NEED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Sheila Wyatt Ymddiriedolwr 03 September 2019
ALSTON GOODS SHED TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
ALSTON WITH GARRIGILL RELIEF IN NEED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Aileen Ellwood Ymddiriedolwr 03 September 2019
ALSTON WITH GARRIGILL RELIEF IN NEED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
ELAINE GREW Ymddiriedolwr 03 September 2018
GARRIGILL OLD SCHOOL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
FAIRHILL ESTATE
Derbyniwyd: Ar amser
ALSTON WITH GARRIGILL RELIEF IN NEED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Jacqueline Hodson Ymddiriedolwr
ALSTON WITH GARRIGILL RELIEF IN NEED CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 13/03/2020 13/03/2021 13/03/2022 13/03/2023 13/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £296 £5.48k £1.85k £3.26k £776
Cyfanswm gwariant £475 £2.97k £1.40k £2.13k £798
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 13 Mawrth 2024 18 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 13 Mawrth 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 13 Mawrth 2023 08 Tachwedd 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 13 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 13 Mawrth 2022 30 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 13 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 13 Mawrth 2021 30 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 13 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 13 Mawrth 2020 05 Mai 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 13 Mawrth 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
4 TOWNFOOT
ALSTON
CA9 3HX
Ffôn:
01434 381193
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael