SS. JOHN AND ELIZABETH CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide a hospital for the reception, care and treatment of patients without distinction and, in particular, for patients requiring palliative care, and to serve the sick and dying, and to care for the physical, spiritual and emotional needs of patients irrespective of nationality or religion.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£66,661,000
Roddion a chymynroddion | £1.58m | |
Weithgareddau elusennol | £64.67m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £353.00k | |
Buddsoddiadau | £58.00k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£70,383,000
Codi arian | £1.14m | |
Weithgareddau elusennol | £69.24m | |
Arall | £0 |
-£1,128,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £3,955,000 o 2 gontract(au) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.14m | |
Gwariant elusennol | £69.24m |
Pobl

654 Gweithwyr
1 Ymddiriedolwyr
111 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 20 |
£70k i £80k | 12 |
£80k i £90k | 8 |
£90k i £100k | 8 |
£100k i £110k | 2 |
£110k i £120k | 3 |
£120k i £130k | 2 |
£130k i £140k | 4 |
£140k i £150k | 2 |
£150k i £200k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Westminster
Llywodraethu
- 21 Tachwedd 1967: Cofrestrwyd
- 09 Medi 1993: Tynnwyd
- HOSPITAL OF ST JOHN AND ST ELIZABETH (Enw gwaith)
- SS. JOHN AND ELIZABETH HOSPITAL CHARITIES (Enw blaenorol)
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE HOSPITAL OF ST JOHN AND ST ELIZABETH | Ymddiriedolwr | 01 April 1993 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £58.67m | £55.67m | £59.93m | £74.44m | £66.66m | |
|
Cyfanswm gwariant | £55.09m | £53.95m | £56.98m | £67.48m | £70.38m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £3.16m | £9.55m | £3.53m | £3.89m | £3.96m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £121.00k | £61.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.33m | £1.04m | £4.21m | £12.77m | £1.58m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £749.00k | £138.00k | £448.00k | £353.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £56.39m | £53.84m | £55.57m | £61.20m | £64.67m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £49.00k | £38.00k | £19.00k | £24.00k | £58.00k | |
|
Incwm - Arall | £897.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £105.00k | £333.00k | £3.50m | £10.71k | £417.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £53.94m | £53.18m | £56.19m | £66.47m | £69.24m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.15m | £762.00k | £799.00k | £1.01m | £1.14m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £427.00k | £164.00k | £406.19k | £328.00k | £162.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £53.84m | £60.89m | £80.37m | £82.71m | £82.23m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £763.00k | £810.00k | £934.00k | £837.00k | £922.00k | |
|
Cyfanswm asedau | £15.75m | £29.25m | £17.87m | £26.98m | £24.39m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £17.36m | £36.19m | £41.34m | £45.83m | £47.70m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 22 Rhagfyr 2023 | 52 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 22 Rhagfyr 2023 | 52 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 21/05/1993 AS AMENDED BY SCHEME DATED 02/02/1998 AS AMENDED BY ORDER DATED 04/04/2005 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 17/10/2014 as amended on 21 Jun 2021 as amended on 21 Jun 2021 as amended on 23 Nov 2023
Gwrthrychau elusennol
1 (A) (I) TO PROVIDE A HOSPITAL FOR THE RECEPTION CARE AND TREATMENT OF PATIENTS WITHOUT DISTINCTION AND IN PARTICULAR BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING FOR PATIENTS REQUIRING PALLIATIVE CARE. (II) TO SERVE THE SICK AND THE DYING AND TO CARE FOR THE PHYSICAL, SPIRITUAL AND EMOTIONAL NEEDS OF PATIENTS IRRESPECTIVE OF NATIONALITY OR RELIGION.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Elusennau cysylltiedig
- 21 Tachwedd 1967 : Cofrestrwyd
- 09 Medi 1993 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Hospital St. John & St. Elizabeth
60 Grove End Road
LONDON
NW8 9NH
- Ffôn:
- 02074328240
- E-bost:
- info@hje.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window