Hanes ariannol CHICHESTER DIOCESAN ASSOCIATION FOR FAMILY SUPPORT WORK (EASTBOURNE DEANERY BRANCH)
Rhif yr elusen: 235844
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.66k | £12.63k | £10.61k | £15.22k | £9.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.45k | £861 | £22 | £15.22k | £500 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.