Hanes ariannol ST AUGUSTINE'S HAGGERSTON PARISH HALL TRUST

Rhif yr elusen: 235882
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009
Cyfanswm Incwm Gros £250 £133 £144 £162 £167
Cyfanswm gwariant £235 £133 £144 £160 £167
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A