ST AUGUSTINE'S HAGGERSTON PARISH HALL TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
St Augustine's Haggerston Parish Hall Trust is affiliated to St Chad's Church, Haggerston, and provides financial support to the work of the church. This includes contributions towards the costs of the upkeep of the church and towards its charitable work in the community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2009
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Hackney
Llywodraethu
- 03 Hydref 1968: Cofrestrwyd
- 27 Ionawr 2011: Tynnwyd (DILEU GWIRFODDOL)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2005 | 31/12/2006 | 31/12/2007 | 31/12/2008 | 31/12/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £250 | £133 | £144 | £162 | £167 | |
|
Cyfanswm gwariant | £235 | £133 | £144 | £160 | £167 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2009 | 18 Awst 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2009 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2008 | 06 Medi 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2008 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2007 | 05 Awst 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2007 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2006 | 24 Gorffennaf 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2006 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2005 | 27 Ebrill 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2005 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 13TH MARCH 1929
Gwrthrychau elusennol
THE UPKEEP OF ST. AUGUSTINE'S PARISH HALL YORKTON STREET, HACKNEY ROAD, LONDON E.2.
Maes buddion
HACKNEY
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window