Dogfen lywodraethu Homeopathy UK
Rhif yr elusen: 235900
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 10 MAY 1909 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS OF 30 OCTOBER 1973, 10 OCTOBER 1974, 27 JULY 2000, 18 JANUARY 2001 AND 29 SEPTEMBER 2005. as amended on 23 Oct 2018 as amended on 08 May 2019
Gwrthrychau elusennol
(A) TO PROMOTE AND DEVELOP THE STUDY AND PRACTICE OF HOMEOPATHY (B) TO ADVANCE EDUCATION AND RESEARCH IN THE THEORY AND PRACTICE OF HOMEOPATHY PROVIDED THAT THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH SHALL BE PUBLISHED
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.