FRIENDS OF ESSEX CHURCHES TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The repair & restoration of Christian Churches in the area of the Diocese of Chelmsford, through grant giving
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
18 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Essex
Llywodraethu
- 22 Medi 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 213058 COLONEL J D SHERWOOD CHARITABLE TRUST
- 23 Mawrth 1965: Cofrestrwyd
- FRIENDS OF ESSEX CHURCHES (Enw gwaith)
- THE ASSOCIATION OF FRIENDS OF ESSEX CHURCHES (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR MARTIN STUCHFIELD | Cadeirydd | 13 May 2015 |
|
|||||||||
Peter John Tottman | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|
||||||||
Emma Jane Brice | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|
||||||||
Andrew Guy Marsden | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|
||||||||
Joanna Pimblett | Ymddiriedolwr | 07 September 2020 |
|
|
||||||||
Dr Francis James Archibald Bettley FSA | Ymddiriedolwr | 07 September 2020 |
|
|
||||||||
CATHERINE LEEDER | Ymddiriedolwr | 16 May 2018 |
|
|
||||||||
Rachel Grainger | Ymddiriedolwr | 01 May 2016 |
|
|
||||||||
JEREMY WILLIAM BEALE | Ymddiriedolwr | 13 May 2015 |
|
|
||||||||
JOHN EDWARD JUXON PICKTHORN | Ymddiriedolwr | 13 May 2015 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £145.66k | £294.46k | £164.82k | £102.07k | £112.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £163.64k | £134.91k | £215.08k | £215.64k | £184.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 20 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 20 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 12 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 12 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 24 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 24 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 29 JAN 1983 AS AMENDED ON 23 JUL 1987 AS AMENDED ON 07 MAY 1991 AS AMENDED ON 11 MAY 1999 AS AMENDED ON 15 MAY 2007 AS AMENDED ON 15 MAY 2014 AS AMENDED ON 13 MAY 2015
Gwrthrychau elusennol
(1) THE CHARITY'S OBJECTS ("THE OBJECTS") ARE: (A) TO PROMOTE THE EDUCATION AND INTEREST OF THE PUBLIC IN THE HISTORY OF CHRISTIAN CHURCHES AND PLACES OF WORSHIP (HEREINAFTER CALLED "CHURCHES") IN THE AREA OF THE DIOCESE OF CHELMSFORD; (B) TO ASSIST IN THE PRESERVATION, REPAIR, MAINTENANCE AND IMPROVEMENT OF CHURCHES IN THE AREA OF THE DIOCESE OF CHELMSFORD. (2) IN FURTHERANCE OF THE FOREGOING OBJECTS, BUT NOT FURTHER OR OTHERWISE, THE CHARITY MAY:- (A) COLLECT MONIES BY PUBLIC SUBSCRIPTION AND OTHERWISE TO ENABLE THE CHARITY TO MAKE GRANTS TO ASSIST CHURCHES IN THE CARRYING OUT OF REPAIRS, MAINTENANCE AND IMPROVEMENTS TO THE FABRIC OF CHURCHES, OR FOR RECORDING OR PUBLISHING THEIR HISTORY; (B) OFFER GUIDANCE TO CHURCHES AS TO HOW BEST TO MEET THEIR OBLIGATIONS AND TO PRODUCE LITERATURE TO THIS END; (C) UNDERTAKE ANY OTHER LIKE WORK OF A WHOLLY CHARITABLE NATURE, WHICH THE EXECUTIVE COMMITTEE SHALL FROM TIME TO TIME THINK RIGHT AND PROPER; PROVIDED THE CHARITY SHALL NOT UNDERTAKE ANY RESPONSIBILITY FOR THE REPAIR, DECORATION, FURNISHING OR RUNNING OF ANY CHURCH
Maes buddion
ESSEX
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Pentlow Hall
Pentlow
Essex
CO10 7SP
- Ffôn:
- 01787 281845
- E-bost:
- martinstuchfield@pentlowhall.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window