ymddiriedolwyr WAKEFIELD CIVIC SOCIETY
Rhif yr elusen: 236034
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEVIN TRICKETT MBE | Cadeirydd | 12 March 1990 |
|
|
||||
Michael Skinner | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||
Michaela Katherina Hazebrouck | Ymddiriedolwr | 25 July 2023 |
|
|
||||
Joseph Jordan Gardiner | Ymddiriedolwr | 25 July 2023 |
|
|||||
Dr Rachel Forster | Ymddiriedolwr | 27 June 2023 |
|
|
||||
Benjamin Michael Davison | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Terence Kenneth Blackwood MCIM/BAHon | Ymddiriedolwr | 30 March 2021 |
|
|
||||
Benjamin Cowell BA Hons | Ymddiriedolwr | 26 January 2021 |
|
|||||
Victoria Flintoff BA Hons | Ymddiriedolwr | 27 October 2020 |
|
|
||||
Professor BARRY GOODCHILD MRTPI | Ymddiriedolwr | 26 February 2019 |
|
|
||||
Alison Sykes | Ymddiriedolwr | 28 February 2017 |
|
|||||
MR PETE TAYLOR | Ymddiriedolwr | 16 April 2015 |
|
|||||
JOHN RAMSDEN BSc MRICS | Ymddiriedolwr | 24 February 2015 |
|
|
||||
KEVIN SWIFT | Ymddiriedolwr | 30 April 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.