Hanes ariannol HIGH ONGAR RELIEF IN NEED CHARITY

Rhif yr elusen: 236100
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/03/2010 28/05/2011 28/05/2012 28/05/2013 28/05/2014
Cyfanswm Incwm Gros £16 £11 £14 £4 £3
Cyfanswm gwariant £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A