ymddiriedolwyr SWALLOWFIELD CALICO TRUST
Rhif yr elusen: 236154
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr WILLIAM DEAN BEACHAM | Cadeirydd | 02 July 2011 |
|
|
||||
Rev Nigel David Beer | Ymddiriedolwr | 14 February 2023 |
|
|||||
Nigel Charles Adams | Ymddiriedolwr | 26 November 2021 |
|
|
||||
CLARE ALISON PILGRIM | Ymddiriedolwr | 06 October 2021 |
|
|
||||
Celia Gwyneth Adams | Ymddiriedolwr | 06 December 2016 |
|
|
||||
ROSAMUND ANNE RIDDELL | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MARINA GOLDSMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
WENDY ELIZABETH HOLLOWAY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.