ymddiriedolwyr ST ANDREW'S BENEVOLENT FUND
Rhif yr elusen: 236198
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sophie Easton | Ymddiriedolwr | 28 March 2021 |
|
|
||||
Maggie Macdonald | Ymddiriedolwr | 28 March 2021 |
|
|
||||
Rosemairi Evison | Ymddiriedolwr | 06 April 2020 |
|
|||||
Janette Walls | Ymddiriedolwr | 06 April 2020 |
|
|||||
Rev Craig Bowman | Ymddiriedolwr | 06 April 2020 |
|
|||||
Alan Walls | Ymddiriedolwr | 24 March 2019 |
|
|
||||
HEATHER SAINT | Ymddiriedolwr | 25 March 2018 |
|
|||||
Betty Ntow-Aninkora | Ymddiriedolwr | 26 March 2017 |
|
|||||
Sheila May | Ymddiriedolwr | 26 March 2017 |
|
|
||||
Laura Barker | Ymddiriedolwr | 26 March 2017 |
|
|
||||
Nigel John Philip Dickinson | Ymddiriedolwr | 06 April 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.