SPAR CHARITABLE FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
RAISING MONEY FOR MARIE CURIE SUPPORTS RETAIL INDUSTRY CHARITABLE ORGANISATIONS
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 28 April 2024
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 11 Mawrth 1970: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duncan Jelfs | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|
||||
Brian Straiton | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
Mathew Teague | Ymddiriedolwr | 07 July 2022 |
|
|
||||
Louis Drake | Ymddiriedolwr | 04 March 2019 |
|
|
||||
Julian Taylor Green | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
|
||||
Mark Cleary | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
|
||||
MIKE BOARDMAN | Ymddiriedolwr | 21 February 2017 |
|
|
||||
Paul Stone | Ymddiriedolwr | 27 April 2016 |
|
|
||||
Mohammed Saleem Sadiq | Ymddiriedolwr | 27 April 2016 |
|
|
||||
Justin Peter Taylor | Ymddiriedolwr | 24 June 2013 |
|
|
||||
Peter Anthony Mcbride | Ymddiriedolwr | 28 April 2009 |
|
|
||||
DOMINIC HALL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PETER DODDING | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PATRICK JOSEPH DOODY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/04/2020 | 28/04/2021 | 28/04/2022 | 28/04/2023 | 28/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.06k | £52.59k | £57.63k | £111.73k | £130.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £121.73k | £69.40k | £177.38k | £199.06k | £126.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 28 Ebrill 2024 | 11 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Ebrill 2024 | 11 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Ebrill 2023 | 01 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Ebrill 2023 | 01 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Ebrill 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Ebrill 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Ebrill 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 28 Ebrill 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 28 Ebrill 2020 | 09 Mawrth 2021 | 9 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 28 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED DATED 25TH MAY 1964 AND SCHEME OF THE 14TH JANUARY 1970
Gwrthrychau elusennol
FOR SUCH CHARITABLE INSTITUTION OR INSTITUTIONS OR OTHER CHARITABLE OBJECT OR OBJECTS OR CHARITABLE PURPOSE OR PURPOSES IN SUCH SHARES AND PROPORTIONS AS THE TRUSTEES SHALL DECIDE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SPAR (UK) LTD
HYGEIA BUILDING
66-68 COLLEGE ROAD
HARROW
HA1 1BE
- Ffôn:
- 02084263670
- E-bost:
- michelle.geraghty@spar.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window