ymddiriedolwyr CHIPPING SODBURY TOWN LANDS CHARITY
Rhif yr elusen: 236364
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIAN HARDY | Cadeirydd | 20 January 2021 |
|
|
||||
Andrew Neil Simmonds | Ymddiriedolwr | 26 July 2023 |
|
|
||||
Alistair Henry Gregson | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Scott Gibson | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|||||
Stephen Hunter | Ymddiriedolwr | 19 February 2020 |
|
|
||||
Michael Reeves | Ymddiriedolwr | 20 April 2019 |
|
|
||||
Andrew Robin Williams | Ymddiriedolwr | 15 September 2018 |
|
|
||||
ANDREW ELMORE | Ymddiriedolwr | 24 June 2015 |
|
|
||||
MRS WENDY WHITTLE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.