Hanes ariannol THE GATEWAY CENTRE (LTD )

Rhif yr elusen: 236373
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 02/02/2007 02/02/2008 02/02/2009 02/02/2010 02/02/2011
Cyfanswm Incwm Gros £8.18k £9.49k £13.41k £6.09k £1.32k
Cyfanswm gwariant £15.24k £7.46k £16.08k £4.77k £4.43k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A