ymddiriedolwyr BOURTON-ON-THE-WATER TRUST
Rhif yr elusen: 236385
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Hannah Katharine Allen | Ymddiriedolwr | 15 November 2023 |
|
|
||||
WILLIAM JOHN WRAGGE | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
|||||
Rev Rowena Niesje King | Ymddiriedolwr | 14 November 2018 |
|
|
||||
Christine Ann Morphew | Ymddiriedolwr | 23 November 2016 |
|
|
||||
THE REVD CANON KATRINA RUTH GOLDIE SCOTT | Ymddiriedolwr | 25 November 2015 |
|
|
||||
ROBERT JOHN NELMES | Ymddiriedolwr | 14 November 2013 |
|
|||||
JANE MARGARET WRIGHT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRYAN LESLIE SUMNER | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.