Hanes ariannol THE SOCIETY OF ARCHITECTURAL HISTORIANS OF GREAT BRITAIN

Rhif yr elusen: 236432
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £178.89k £102.11k £87.57k £112.05k £112.58k
Cyfanswm gwariant £229.52k £160.08k £164.72k £112.60k £141.04k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A