Ymddiriedolwyr THE SOCIETY OF ARCHITECTURAL HISTORIANS OF GREAT BRITAIN
Rhif yr elusen: 236432

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Elizabeth Darling | Cadeirydd | 17 November 2022 |
|
|
||||
Dr Laura Fernandez-Gonzalez | Ymddiriedolwr | 17 January 2025 |
|
|
||||
Dr Alistair Fair | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||
Dr John Cattell | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||
Dr George Entwistle | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||
Tanvir Hasan | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||
Dr Doreen Bernath | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
Luca Jellinek | Ymddiriedolwr | 13 May 2021 |
|
|
||||
Prof Elizabeth Hazel McKlellar | Ymddiriedolwr | 20 October 2020 |
|
|
||||
Dr Ann-Marie Akehurst | Ymddiriedolwr | 31 August 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.