BECKENHAM THEATRE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO ADVANCE THE THEATRICAL ARTS, AND ADVANCE EDUCATION IN THE THEATRICAL ARTS, BY THE AWARDING OF GRANTS TO CHARITIES OR OTHER COMMUNITY GROUPS, PROJECTS AND ORGANISATIONS, WORKING TO FURTHER SUCH PURPOSES FOR THE PUBLIC BENEFIT.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Caint
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 26 Ionawr 1967: Cofrestrwyd
- BECKENHAM THEATRE (Enw gwaith)
- BECKENHAM THEATRE CENTRE LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARGARET KATHLEEN GLENN | Ymddiriedolwr | 29 August 2024 |
|
|
||||
FIONA VAIL | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
DAVID SAVILL | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
HELEN JUSTINE ZOE GILMOUR | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
Louise Garraway | Ymddiriedolwr | 14 January 2020 |
|
|
||||
Malcolm Jones | Ymddiriedolwr | 09 January 2019 |
|
|
||||
MICHAEL DARBON | Ymddiriedolwr | 21 January 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.27k | £22.17k | £1.23m | £3.47k | £38.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.20k | £9.75k | £22.03k | £10.78k | £4.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £20.19k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £1.19k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £1.69k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £3.03k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £76 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £1.22m | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £21.68k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £600 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £347 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 18 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 19 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 19 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 06 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 08 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 21 AUG 1959 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 07 DEC 2007 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 09 NOV 2021 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 24 AUG 2023 as amended on 05 Dec 2023
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE THEATRICAL ARTS, AND ADVANCE EDUCATION IN THE THEATRICAL ARTS, BY THE AWARDING OF GRANTS TO CHARITIES OR OTHER COMMUNITY GROUPS, PROJECTS AND ORGANISATIONS, WORKING TO FURTHER SUCH PURPOSES FOR THE PUBLIC BENEFIT.
Maes buddion
BECKENHAM AND DISTRICT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Pond House
Egerton Road
Charing Heath
TN27 0AX
- Ffôn:
- 07747 858600
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window