Hanes ariannol THE BROTHERS OF THE FIRST ORDER OF THE SOCIETY OF ST FRANCIS
Rhif yr elusen: 236464
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £709.25k | £880.25k | £712.63k | £1.31m | £1.06m | |
|
Cyfanswm gwariant | £913.38k | £851.46k | £898.66k | £825.12k | £827.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £4.94k | £28.11k | £104.02k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £606.26k | £746.87k | £416.66k | £1.08m | £687.43k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £39.96k | £37.79k | £24.68k | £35.46k | £36.66k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.04k | £8.36k | £17.11k | £13.68k | £9.84k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £32.28k | £39.48k | £50.03k | £51.70k | £50.36k | |
|
Incwm - Arall | £28.72k | £47.74k | £204.15k | £131.92k | £280.35k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £26.78k | £219.16k | £165.00k | £438.35k | £198.97k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £896.92k | £836.46k | £893.11k | £813.24k | £818.46k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £16.45k | £14.53k | £5.55k | £11.88k | £8.72k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £25.83k | £24.33k | £14.91k | £34.60k | £34.95k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £80.64k | £61.44k | £58.46k | £48.12k | £21.50k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £747 | £2.82k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £474 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.