Ymddiriedolwyr THE BROTHERS OF THE FIRST ORDER OF THE SOCIETY OF ST FRANCIS
Rhif yr elusen: 236464

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Br Alf Micael Carlstrom SSF | Cadeirydd | 10 June 2022 |
|
|
||||
Br Cristian Buliga SSF | Ymddiriedolwr | 10 June 2022 |
|
|
||||
Br Hugh Cobbett | Ymddiriedolwr | 10 June 2022 |
|
|
||||
Br Nicholas Alan Worssam | Ymddiriedolwr | 10 June 2022 |
|
|
||||
Br Richard Sydney Double SSF | Ymddiriedolwr | 10 June 2022 |
|
|
||||
Br Benedict Winsper SSF | Ymddiriedolwr | 10 June 2022 |
|
|
||||
Br Peter Zeltins SSF | Ymddiriedolwr | 30 March 2021 |
|
|
||||
Br Malcolm Fountain SSF | Ymddiriedolwr | 30 March 2021 |
|
|
||||
Br David Lanstrom SSF | Ymddiriedolwr | 30 September 2020 |
|
|
||||
Br John Richard Hennings SSF | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
Br James Mohun Yonge SSF | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
Br Martin Price SSF | Ymddiriedolwr | 01 June 2018 |
|
|
||||
Br Christopher John SSF | Ymddiriedolwr | 01 July 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.