THE KINGSTON UPON HULL CIVIC SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Hull Civic Society monitors and comments on planning applications and aims to encourage high standards of design in new buildings and the conservation of historic buildings and those which contribute positively to the city's townscape. It holds public meetings October to April, summer guided walks and visits, provides a3 Newsletters a year and Update planning reports for members on email.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Kingston Upon Hull
- East Riding Of Yorkshire
Llywodraethu
- 02 Hydref 1964: Cofrestrwyd
- HULL CIVIC SOCIETY (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN DAVID SCOTNEY | Cadeirydd | 13 March 1978 |
|
|
||||
Charles Julian Trafford | Ymddiriedolwr | 08 April 2024 |
|
|
||||
Isabelle Clare Tracy | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||
Simon Green | Ymddiriedolwr | 10 October 2022 |
|
|||||
MALCOLM VICTOR SHARMAN | Ymddiriedolwr | 22 November 2021 |
|
|
||||
Ian Keith Wolstencroft | Ymddiriedolwr | 14 September 2021 |
|
|
||||
Malcolm Ian Pearson | Ymddiriedolwr | 14 September 2021 |
|
|
||||
MRS C J FOWLER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.26k | £17.74k | £2.36k | £2.27k | £4.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.45k | £14.31k | £2.22k | £3.69k | £5.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £12.00k | £12.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 26 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 13 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 16 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 24 JUNE 1964. AS AMENDED ON 10 APR 2017 as amended on 17 Apr 2023
Gwrthrychau elusennol
A) HIGH STANDARDS OF ARCHITECTURE AND TOWN PLANNING IN KINGSTON UPON HULL AND SURROUNDING AREA. B) PUBLIC INTEREST IN, AND CARE FOR, THE BEAUTY HISTORY AND CHARACTER OF THE AREA OF THE CITY AND SURROUNDINGS. C) THE PRESERVATION DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF FEATURES OF GENERAL PUBLIC AMENITY OR HISTORIC INTEREST.
Maes buddion
KINGSTON UPON HULL AND SURROUNDING AREA.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
998 HOLDERNESS ROAD
HULL
HU9 4AG
- Ffôn:
- 01482 377434
- E-bost:
- pinkhouse1@hotmail.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window