Dogfen lywodraethu NATIONAL FEDERATION OF THE BLIND OF THE UNITED KINGDOM
Rhif yr elusen: 236629
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (133 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
RULES AS AMENDED AT MEETING OF 6TH JUNE 1964 AND SPECIAL RESOLUTION OF 25TH/26TH MAY 1974 AND 27TH MAY 1979 AND 29TH SEPTEMBER 2002, AND 25TH, 26TH SEPTEMBER 2004 AND 2 OCTOBER 2010.
Gwrthrychau elusennol
THROUGH REPRESENTATION AND CAMPAIGNING, THE FEDERATION STRIVES TO IMPROVE ASPECTS AND QUALITY OF DAILY LIFE FOR ALL BLIND, PARTIALLY SIGHTED, AND DEAF-BLIND PEOPLE AND THOSE WHOãS SIGHT IMPAIRMENT IS PART OF MULTI DISABILITY, IN THE UNITED KINGDOM.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.