Hanes ariannol Polish Social and Cultural Association
Rhif yr elusen: 236745
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £974.14k | £1.13m | £1.20m | £1.11m | £1.29m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.02m | £1.08m | £886.72k | £783.25k | £1.18m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £134.34k | £136.27k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £104.31k | £179.94k | £471.22k | £368.42k | £391.24k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £655.13k | £685.18k | £458.97k | £432.65k | £676.44k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £214.69k | £260.70k | £273.92k | £304.96k | £219.45k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £7.84k | £25.20k | £10.00k | £1.20k | £18.36k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.01m | £1.06m | £869.42k | £765.91k | £1.16m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £12.38k | £20.08k | £17.30k | £17.35k | £18.13k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £117.53k | £8.43k | £8.35k | £7.85k | £8.35k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £8.33k | £580 | £3.81k | £7.74k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £20.08k | £17.30k | £17.35k | £18.13k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.