ymddiriedolwyr COMMON PLOT CHARITY
Rhif yr elusen: 236752
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR PETER GORDON HAMILTON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Sallie Tams | Ymddiriedolwr | 30 April 2022 |
|
|
||||
Clive Thornicroft | Ymddiriedolwr | 30 April 2022 |
|
|
||||
Peter Martin ROBINSON | Ymddiriedolwr | 25 January 2021 |
|
|||||
Peter Richard Stevens | Ymddiriedolwr | 05 December 2020 |
|
|
||||
Tom Kelt | Ymddiriedolwr | 15 May 2020 |
|
|
||||
Sue Potts | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
Gideon Roberts | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|
||||
Jonathan Powell | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|
||||
John Leigh | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
||||
Cllr Rob Kenney | Ymddiriedolwr | 04 May 2015 |
|
|
||||
Elizabeth Potts | Ymddiriedolwr | 25 April 2012 |
|
|
||||
LYNNE BAKKER COLLIER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ELIZABETH DOREEN SHIRLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JAMES MICHAEL WHITE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JILL HOOD | Ymddiriedolwr |
|
||||||
PETER ROYCROFT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.