THE SMEATHARPE ALLOTMENT TRUST

Rhif yr elusen: 236826
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Parish allotments

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 24 March 2024

Cyfanswm incwm: £727
Cyfanswm gwariant: £506

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Hamdden
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dyfnaint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 18 Medi 1964: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • ALLOTMENT FOR LABOURING POOR (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Pat Carter Cadeirydd 25 March 2018
Dim ar gofnod
Ian Appleyard Ymddiriedolwr 13 March 2023
Dim ar gofnod
Ty Gunter Ymddiriedolwr 25 February 2017
Dim ar gofnod
Graham Salmon Ymddiriedolwr 19 January 2014
Dim ar gofnod
ELAINE RAVENSCROFT Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
ARTHUR JOHN CORNISH Ymddiriedolwr
SMEATHARPE VILLAGE HALL
Derbyniwyd: Ar amser
TRISTAN PIKE Ymddiriedolwr
SMEATHARPE VILLAGE HALL
Derbyniwyd: Ar amser
EDWIN JOHN BARTLETT Ymddiriedolwr
UPOTTERY VILLAGE HALL (THE MANOR ROOM)
Cofrestrwyd yn ddiweddar
GRAHAM LONG Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 24/03/2020 24/03/2021 24/03/2022 24/03/2023 24/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £582 £557 £573 £585 £727
Cyfanswm gwariant £478 £521 £577 £535 £506
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 24 Mawrth 2024 09 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 24 Mawrth 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 24 Mawrth 2023 31 Rhagfyr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 24 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 24 Mawrth 2022 29 Rhagfyr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 24 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 24 Mawrth 2021 10 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 24 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 24 Mawrth 2020 20 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 24 Mawrth 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
THE OLD
SCHOOL HOUSE
SMEATHARPE
HONITON
EX14 9RF
Ffôn:
07711267697
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael