STURTON AND STOW AGRICULTURAL AND HORTICULTURAL ASSOCIATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To organise, run and promote an annual agricultural and horticultural show. The purpose of the show is to promote education and friendly competition in the areas of agriculture, horticulture, arts and handicrafts. The Show is open to all age groups and most classes are open to entrants, wherever they live.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2009
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Gogledd Swydd Lincoln
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 24 Medi 1964: Cofrestrwyd
- 09 Mehefin 2012: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- STURTON AND STOW SHOW COMMITTEE (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2004 | 31/12/2006 | 31/12/2007 | 31/12/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.02k | £2.08k | £1.86k | £2.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.36k | £1.56k | £1.75k | £2.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2009 | 07 Mawrth 2011 | 127 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2009 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2008 | Heb ei gyflwyno |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
OBJECTS AND RULES (AS PUBLISHED ANNUALLY IN SHOW SCHEDULES)
Gwrthrychau elusennol
PROMOTION AND FOSTERING OF INTEREST IN AGRICULTURE AND HORTICULTURE AND STAGING OF SHOWS BENEFICIAL TO THE COMMUNITY. (FOR FURTHER OBJECTS SEE RULES)
Maes buddion
STURTON AND STOW AND THE SURROUNDING DISTRICT
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window