Hanes ariannol MENWITH-CUM-DARLEY UNITED CHARITIES

Rhif yr elusen: 236944
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010
Cyfanswm Incwm Gros £780 £550 £585 £1.08k £1.09k
Cyfanswm gwariant £650 £0 £815 £72 £215
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A