WEC INTERNATIONAL

Rhif yr elusen: 237005
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Advancement of the Christian faith by means of evangelism and social action leading to the establishment of church communities which will do the same. WEC works worldwide, and particularly in places where no Christian Churches already exist.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Albania
  • Awstralia
  • Brasil
  • Burkina Faso
  • Bwlgaria
  • Cambodia
  • Canada
  • Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)
  • De Affrica
  • De Corea
  • Ffiji
  • Ffrainc
  • Ghana
  • Gogledd Iwerddon
  • Groeg
  • Guinea Gyhydeddol
  • Guiné-bissau
  • Guinée
  • Gwlad Belg
  • Gwlad Thai
  • Hong Kong
  • Indonesia
  • Ireland
  • Japan
  • Mecsico
  • Mosambic
  • Portiwgal
  • Rwsia
  • Sbaen
  • Seland Newydd
  • Senegal
  • Singapore
  • Taiwan
  • Tchad
  • Togo
  • Unol Daleithiau
  • Y Ffindir
  • Y Gambia
  • Yr Alban
  • Yr Almaen
  • Yr Eidal
  • Yr Iseldiroedd
  • Y Swistir
  • Y Weriniaeth Tsiec

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 08 Chwefror 1965: Cofrestrwyd
  • 07 Awst 1991: Tynnwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • BIENTOT (Enw gwaith)
  • NEIGHBOURS WORLDWIDE (Enw gwaith)
  • RADIO WORLDWIDE (Enw gwaith)
  • SOON (Enw gwaith)
  • WEC (Enw gwaith)
  • WELLSPRING MEDIA (Enw gwaith)
  • WORD WORLDWIDE (Enw gwaith)
  • WORLDWIDE EVANGELIZATION CRUSADE (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
CHRISTOPHER LINDSAY SIMPSON Cadeirydd 13 October 2022
MEADOWHEAD CHRISTIAN FELLOWSHIP
Derbyniwyd: Ar amser
WEC UK
Cofrestrwyd yn ddiweddar
DAVID MEADER Ymddiriedolwr 20 October 2023
WEC UK
Cofrestrwyd yn ddiweddar
ELIZABETH ANNE FRANCIS Ymddiriedolwr 22 March 2023
Dim ar gofnod
Patrice Jean-Marie Amboule Ymddiriedolwr 13 October 2022
WEC UK
Cofrestrwyd yn ddiweddar
ANDREW LEONARD BERRY Ymddiriedolwr 14 July 2021
DESIGN OUTREACH UK
Derbyniwyd: Ar amser
CITY CHURCH WOLVERHAMPTON
Derbyniwyd: Ar amser
WEC UK
Cofrestrwyd yn ddiweddar
HENRIETTA LOUISE COZENS Ymddiriedolwr 14 July 2021
WEC UK
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Andrew Paul Cousins Ymddiriedolwr 16 July 2020
WEC UK
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Carolyn Mary Davey Ymddiriedolwr 31 October 2017
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PAUL, LEAMINGTON PRIORS
Derbyniwyd: Ar amser
WEC UK
Cofrestrwyd yn ddiweddar
NEIL WARDROPE Ymddiriedolwr 08 June 2010
WEC UK
Cofrestrwyd yn ddiweddar
CLC INTERNATIONAL (UK)
Derbyniwyd: Ar amser
KINGSWAY CLC TRUST
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.41m £2.71m £1.79m £1.01m £857.35k
Cyfanswm gwariant £2.62m £2.16m £2.48m £1.29m £1.66m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £2.07m £2.56m £1.61m £641.47k £334.43k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £12.10k £15.23k £27.00k £68.34k £79.86k
Incwm - Weithgareddau elusennol £107.28k £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £218.43k £129.89k £148.44k £303.92k £443.07k
Incwm - Arall £0 £0 £585 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £360.58k £831.18k £266.17k £338.96k £33.00k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.62m £2.16m £2.14m £1.29m £1.66m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £33.63k £18.42k £68.97k £84.56k £88.11k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £596.88k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £342.91k £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Asedau hunan ddefnydd £4.78m £4.74m £2.14m £1.70m £4.19m
Buddsoddiadau tymor hir £10.68m £12.69m £16.21m £15.33m £12.33m
Cyfanswm asedau £2.04m £2.66m £2.06m £2.60m £2.35m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £16.20k £14.66k £22.42k £49.97k £78.15k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 03 Rhagfyr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 05 Rhagfyr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 11 Rhagfyr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 11 Rhagfyr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 25 Tachwedd 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 25 Tachwedd 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 10 Rhagfyr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 10 Rhagfyr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 16 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 16 Rhagfyr 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
DECLARATION OF TRUST DATED 31ST DECEMBER 1941 AND SCHEME OF 11TH OCTOBER 1968
Gwrthrychau elusennol
INCOME TO BE APPLIED FOR THE MAINTENANCE AND UPKEEP OF ANY CHRISTIAN SETTLEMENTS OR TRAINING CENTRES FOUNDED ON THE LINES LAID DOWN BY THE DECLARATION OF TRUST.
Maes buddion
@
Hanes cofrestru
  • 08 Chwefror 1965 : Cofrestrwyd
  • 07 Awst 1991 : Tynnwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
W E C International
The Scala Offices
115a Far Gosford Street
COVENTRY
CV1 5EA
Ffôn:
01753884631