Relationships Plymouth

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Relationship counselling, Education and Training courses, Sexual Therapy Service, work with young people in schools, Family Counselling
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Plymouth
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 04 Rhagfyr 2014: y derbyniwyd cronfeydd gan 207140 RELATE SOUTH DEVON
- 26 Hydref 1964: Cofrestrwyd
- RELATE PLYMOUTH AND DISTRICT (Enw blaenorol)
- RELATE PLYMOUTH AND DISTRICT MARRIAGE GUIDANCE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Natalie Harrison | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|||||
Iain Perring | Ymddiriedolwr | 06 March 2024 |
|
|
||||
Christopher Oram | Ymddiriedolwr | 08 February 2023 |
|
|||||
Neil Hendy | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £142.86k | £117.21k | £116.13k | £91.44k | £80.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £150.10k | £131.84k | £123.20k | £128.78k | £116.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 19 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 19 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 17 Ebrill 2024 | 77 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 17 Ebrill 2024 | 77 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 23 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 20 Chwefror 2022 | 20 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 20 Chwefror 2022 | 20 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 02 Chwefror 2021 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 02 Chwefror 2021 | 2 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION 9TH JULY 1964 AS AMENDED 5TH APRIL 1989 AND 30 MARCH 2004 as amended on 01 May 2025
Gwrthrychau elusennol
1) TO EDUCATE THE PUBLIC CONCERNING THE BENEFITS OF SECURE COUPLE RELATIONSHIPS, MARRIAGE AND FAMILY LIFE IN ORDER TO IMPROVE THE EMOTIONAL, SEXUAL AND SPIRITUAL WELL BEING OF INDIVIDUALS WHICH IS DERIVED FROM COMMITTED RELATIONSHIPS; 2) TO PROMOTE RESEARCH INTO ALL ASPECTS OF COUPLE RELATIONSHIPS AND MARRIAGE AND TO MAKE THE RESULTS AVAILABLE TO THE PUBLIC; 3) TO SEEK TO ENHANCE THE GOOD HEALTH, BOTH MENTAL AND PHYSICAL OF ADULTS AND CHILDREN BY INCREASING PUBLIC AWARENESS OF THE BENEFIT OF COMMITTED COUPLE RELATIONSHIPS, MARRIAGE AND FAMILY LIFE AND WORKING TO PREVENT POVERTY, HARDSHIP AND DISTRESS CAUSED BY THE BREAKDOWN OF SUCH RELATIONSHIPS.
Maes buddion
CITY OF PLYMOUTH AND DISTRICT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
3 BLENHEIM ROAD
PLYMOUTH
PL4 8LJ
- Ffôn:
- 01752213131
- E-bost:
- relateplymouth@googlemail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window