THE SANDY CHARITIES

Rhif yr elusen: 237145
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Grant making charity.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 09 June 2024

Cyfanswm incwm: £10,767
Cyfanswm gwariant: £12,661

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Canol Swydd Bedford

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 09 Tachwedd 1964: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
VALERIE ANN HAYGARTH Cadeirydd 10 June 2014
Dim ar gofnod
Rev Jodie Natasha Brown Ymddiriedolwr 05 September 2024
Dim ar gofnod
Benjamin Bardell Ymddiriedolwr 12 March 2020
Dim ar gofnod
Colin Osborne Ymddiriedolwr 24 June 2016
THE LEPROSY MISSION INTERNATIONAL
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST SWITHUN, SANDY
Derbyniwyd: Ar amser
KAREN HAYWARD Ymddiriedolwr 18 September 2015
Dim ar gofnod
PAUL JOHN SHARMAN Ymddiriedolwr 08 June 2015
The Methodist Church - Letchworth Garden City
Derbyniwyd: Ar amser
MR. JONATHAN PYM Ymddiriedolwr
THE RICKFIELD TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
CHRISTINE SUMMERFIELD Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 09/06/2020 09/06/2021 09/06/2022 09/06/2023 09/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £9.79k £9.72k £8.24k £12.05k £10.77k
Cyfanswm gwariant £6.08k £5.59k £16.87k £14.75k £12.66k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 09 Mehefin 2024 09 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 09 Mehefin 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 09 Mehefin 2023 07 Mawrth 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 09 Mehefin 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 09 Mehefin 2022 07 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 09 Mehefin 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 09 Mehefin 2021 10 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 09 Mehefin 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 09 Mehefin 2020 21 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 09 Mehefin 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF 12 SEPTEMBER 1961 AS VARIED BY RESOLUTION UNDER SEC 2 C.A. 1985, COMMISSIONERS GAVE NOTICE OF CONCURRENCE ON 19 AUGUST 1987
Gwrthrychau elusennol
INCOME SHALL BE APPLIED IN RELIEVING EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY PERSONS RESIDENT IN THE PARISH OF SANDY WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS.
Maes buddion
ANCIENT PARISH OF SANDY
Hanes cofrestru
  • 09 Tachwedd 1964 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
19 THE GREEN
BEESTON
SANDY
SG19 1PE
Ffôn:
01767680251
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael