ymddiriedolwyr PARTICULARS BAPTIST CHAPEL IN ETNAM STREET, LEOMINSTER AND ENDOWMENTS
Rhif yr elusen: 237434
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christabel Rice | Cadeirydd | 31 January 2016 |
|
|
||||
Trevor Dickerson | Ymddiriedolwr | 25 January 2023 |
|
|
||||
James Scott | Ymddiriedolwr | 19 January 2022 |
|
|
||||
Marie Gittoes | Ymddiriedolwr | 19 January 2022 |
|
|
||||
David Margetts | Ymddiriedolwr | 19 January 2022 |
|
|
||||
Joshua Marvel | Ymddiriedolwr | 19 January 2022 |
|
|
||||
Andrew Dale | Ymddiriedolwr | 19 January 2020 |
|
|
||||
Sheila Wilson | Ymddiriedolwr | 31 January 2016 |
|
|
||||
Jackie Kosciecha | Ymddiriedolwr | 31 January 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.