Hanes ariannol FIRST CHURCH OF CHRIST SCIENTIST CHELTENHAM
Rhif yr elusen: 237593
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.37k | £16.92k | £122.59k | £3.20m | £15.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.01k | £12.58k | £14.83k | £103.07k | £67.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £8.11k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £1.15k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £101 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £3.19m | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £17.61k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £3.42k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £82.03k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.