JOHN LYON'S CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
John Lyon's Charity gives grants to benefit children and young people up to the age of 25 who live in nine boroughs in northwest London. Grants are awarded to registered charities and organisations with automatic charitable status.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£10,973,000
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £10.97m | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£19,760,000
Codi arian | £2.39m | |
Weithgareddau elusennol | £17.37m | |
Arall | £0 |
£12,226,000 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £2.39m | |
Gwariant elusennol | £17.37m |
Codi arian a Arall Gwariant | £2.39m | |
Gwariant elusennol | £17.37m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £3.44m |
Pobl

18 Gweithwyr
1 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 1 |
£90k i £100k | 2 |
£150k i £200k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Barnet
- Brent
- Camden
- Dinas Llundain
- Dinas Westminster
- Ealing
- Hammersmith And Fulham
- Harrow
- Kensington And Chelsea
Llywodraethu
- 16 Hydref 1964: Cofrestrwyd
- JOHN LYON ROAD TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE KEEPERS & GOVERNORS OF POSSESSIONS REVENUES & GOODS OF FREE GRAMMAR SCHOOL OF JOHN LYON | Ymddiriedolwr | 21 December 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.34m | £8.72m | £11.66m | £10.57m | £10.97m | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.00m | £15.86m | £16.37m | £19.48m | £19.76m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £64.00k | £0 | £0 | £1.02m | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £58.00k | £63.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £9.27m | £8.66m | £9.54m | £9.55m | £10.97m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £2.06m | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £11.86m | £13.23m | £14.18m | £16.35m | £17.37m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.13m | £2.63m | £2.19m | £3.14m | £2.39m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £1.09m | £1.01m | £1.17m | £1.38m | £1.50m | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £10.77m | £12.22m | £13.01m | £14.97m | £15.88m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £2.89m | £896.00k | £883.00k | £956.00k | £982.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £83.00k | £18.00k | £0 | £453.00k | £103.00k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £344.27m | £391.44m | £432.96m | £383.00m | £387.63m | |
|
Cyfanswm asedau | £3.73m | £5.29m | £7.75m | £11.73m | £4.34m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £2.69m | £5.03m | £4.66m | £4.16m | £5.05m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 27 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 27 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 14 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 14 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 04 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 04 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 03 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 03 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
THE CHARITIES (JOHN LYON ROAD TRUST) ORDER 1991 AS VARIED OR AFFECTED BY SCHEME DATED 28TH NOVEMBER 1996 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 26 NOVEMBER 2016 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 18 MARCH 2017 AS AMENDED BY ORDER AND SCHEME DATED 14 NOVEMBER 2018 AS AMENDED BY SCHEME DATED 14 APRIL 2022
Gwrthrychau elusennol
(1) THE OBJECT OF THE CHARITY SHALL BE TO FURTHER ALL OR ANY OF THE FOLLOWING PURPOSES:- (A) THE RELIEF OF THE AGED, DISABLED OR POOR INHABITANTS OF THE LONDON BOROUGHS OF BARNET, BRENT, CAMDEN, EALING, HAMMERSMITH AND FULHAM, HARROW AND THE ROYAL BOROUGH OF KENSINGTON AND CHELSEA AND THE CITIES OF LONDON AND WESTMINISTER (THE INHABITANTS OF THOSE AREAS BEING REFERRED TO IN THIS CLAUSE AS "THE INHABITANTS"); (B) THE RELIEF OF DISTRESS AND SICKNESS AMONG THE INHABITANTS; (C) THE PROVISION AND SUPPORT (WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE INHABITANTS IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE) OF FACILITIES FOR RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATION; (D) THE PROVISION AND SUPPORT OF EDUCATIONAL FACILITIES FOR THE INHABITANTS; AND (E) ANY OTHER CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS:
Maes buddion
HARROW ON THE HILL AND ELSEWHERE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
John Lyons Charity
105-109 Strand
LONDON
WC2R 0AA
- Ffôn:
- 02072591700
- E-bost:
- info@jlc.london
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window