ymddiriedolwyr THE MARTYRS MEMORIAL, RAYLEIGH, ESSEX
Rhif yr elusen: 237758
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MISTER DENNIS EDWARD FAYERS | Cadeirydd | 04 February 1966 |
|
|
||||
Nathan William Evans | Ymddiriedolwr | 02 December 2022 |
|
|
||||
Bryan Miles | Ymddiriedolwr | 20 November 2015 |
|
|
||||
ANDREW TOMS | Ymddiriedolwr | 11 February 2011 |
|
|||||
DOCTOR NIC SNAILUM | Ymddiriedolwr | 10 February 2006 |
|
|
||||
DAVID JOHN BUTLER | Ymddiriedolwr | 04 February 1994 |
|
|||||
MISTER CHRISTOPHER NEAL BANKS | Ymddiriedolwr | 05 February 1993 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.