Ymddiriedolwyr ROTHERHITHE FREE CHURCH

Rhif yr elusen: 237780
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (4 diwrnod yn hwyr)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
FOLU OMILAJU Cadeirydd 26 April 2013
Dim ar gofnod
Mulenga Kangwa Ymddiriedolwr 18 March 2024
Dim ar gofnod
Beatrice Musanya Ymddiriedolwr 05 October 2020
Dim ar gofnod
Ebunoluwa Omilaju Ymddiriedolwr 16 September 2020
Dim ar gofnod
Adetokunbo Omilaju Ymddiriedolwr 16 September 2020
Dim ar gofnod
Opeyemi Sofoluke Ymddiriedolwr 07 January 2019
Dim ar gofnod
Mojirade Sunmaila Ymddiriedolwr 23 April 2018
Dim ar gofnod