Hanes ariannol ANNE DAWSON'S CHARITY

Rhif yr elusen: 237792
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1534 diwrnod

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 13/05/2014 13/05/2015 13/05/2016 13/05/2017 13/05/2018
Cyfanswm Incwm Gros £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm gwariant £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0