REHEARSAL ORCHESTRA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Since its foundation in 1957, the Rehearsal Orchestra has promoted an annual residential orchestral course during the Edinburgh Festival, and arranged weekend courses in London and other parts of the UK aimed at providing an orchestral training resource for talented players and soloists of all ages and from all parts of the UK and abroad.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 06 Awst 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 252451 THE BIRD CHARITABLE TRUST
- 07 Chwefror 1968: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELIZABETH RANTZEN | Cadeirydd | 08 May 2018 |
|
|||||
Stewart McIlwham | Ymddiriedolwr | 10 November 2024 |
|
|
||||
Hilary Napier Sturt | Ymddiriedolwr | 10 November 2024 |
|
|
||||
Iain James Hasnip | Ymddiriedolwr | 09 October 2023 |
|
|||||
Laura Adeline Marjory Sarah Balfour | Ymddiriedolwr | 03 May 2022 |
|
|
||||
Zoe Ronaldson McMillan | Ymddiriedolwr | 01 June 2020 |
|
|
||||
Edward Alexander Kershaw | Ymddiriedolwr | 01 June 2020 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £75.56k | £26.89k | £28.15k | £70.35k | £172.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £82.00k | £34.52k | £25.25k | £74.51k | £80.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 05 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 05 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 14 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 14 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 01 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 01 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 18 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 18 Mawrth 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 26 Chwefror 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 26 Chwefror 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 16 JUNE 1964 AS AMENDED 20 NOVEMBER 1967
Gwrthrychau elusennol
TO FURTHER THE EDUCATION OF MANKIND IN THE ART OF MUSIC AND AS ANCILLARY THERETO TO PROMOTE AMONG PEOPLE THE STUDY, PLAYING AND COMPOSING OF ORCHESTRAL MUSIC.
Maes buddion
NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4-6 Church Road
Burgess Hill
West Sussex
RH15 9AE
- Ffôn:
- 07483924338
- E-bost:
- admin@rehearsal-orchestra.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window