EYE WELFARE CHARITIES

Rhif yr elusen: 237929
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1663 diwrnod

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Relief of Poverty Accommodation/Housing

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2011

Cyfanswm incwm: £7
Cyfanswm gwariant: £0

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Suffolk

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 20 Tachwedd 1964: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

4 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
REV ANDREW MARK MITCHAM Cadeirydd
Dim ar gofnod
ANDREW STREVENS EVITT Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
BERNARD ALFRED TATUM Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
ALAN WILLIAM COOPER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011
Cyfanswm Incwm Gros £2.40k £1.08k £9 £7 £7
Cyfanswm gwariant £1.67k £1.69k £1.25k £82 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 202 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 202 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 568 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 568 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 933 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 933 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1298 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1298 diwrnod
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1663 diwrnod
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Overdue Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1663 diwrnod
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF 13 FEBRUARY 1974
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY PERSONS RESIDENT IN THE BOROUGH OF EYE WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED HARDSHIP OR DISTRESS.
Maes buddion
BOROUGH OF EYE
Hanes cofrestru
  • 20 Tachwedd 1964 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
THE VICARAGE
CHURCH STREET
EYE
SUFFOLK
IP23 7AW
Ffôn:
01379870277
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael