Hanes ariannol THE FARMINGTON TRUST LIMITED

Rhif yr elusen: 237934
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £697.01k £517.74k £998.88k £648.67k £910.42k
Cyfanswm gwariant £659.03k £806.92k £875.88k £678.43k £892.49k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £152.16k £1.50k £451.50k £2.25k £308.00k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £488.25k £460.56k £492.84k £602.61k £602.42k
Incwm - Arall £56.61k £55.69k £54.54k £43.81k £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £547.69k £679.15k £747.40k £546.44k £767.60k
Gwariant - Ar godi arian £111.34k £127.76k £128.48k £131.98k £124.89k
Gwariant - Llywodraethu £5.22k £5.25k £5.62k £6.05k £21.30k
Gwariant - Sefydliad grantiau £359.52k £601.79k £669.69k £480.84k £746.30k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £111.34k £64.69k £65.54k £131.98k £124.89k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0