FRANCIS BARKER'S CHARITY

Rhif yr elusen: 237939
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

One and a half per cent of the income is given to Beckingham Parochial Church Council, Nottinghamshire. The balance of the income is for the benefit of the Parishes of Gainsborugh, Lea and Morton, Lincolnshire to assist persons in need and to contribut to and support charitable associations, institutions or trusts.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024

Cyfanswm incwm: £1,062
Cyfanswm gwariant: £1,330

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Lincoln
  • Swydd Nottingham

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 11 Tachwedd 1964: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • GAINSBOROUGH PAROCHIAL CHARITY (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Darren Lee Topp Ymddiriedolwr 13 November 2023
WALTER GERMAN ROSE MEMORIAL SCHOLARSHIPS
Derbyniwyd: Ar amser
GAINSBOROUGH EDUCATIONAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Matthew David Boles Ymddiriedolwr 08 November 2021
WALTER GERMAN ROSE MEMORIAL SCHOLARSHIPS
Derbyniwyd: Ar amser
GAINSBOROUGH EDUCATIONAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Wendy Carrick Ymddiriedolwr 09 March 2020
GAINSBOROUGH EDUCATIONAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
WALTER GERMAN ROSE MEMORIAL SCHOLARSHIPS
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Canon STEPHEN WILLIAM JOHNSON Ymddiriedolwr 11 November 2019
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF TEAM GAINSBOROUGH & MORTON
Derbyniwyd: 28 diwrnod yn hwyr
WALTER GERMAN ROSE MEMORIAL SCHOLARSHIPS
Derbyniwyd: Ar amser
GAINSBOROUGH EDUCATIONAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
TYLER EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
CHARITY OF JOSHUA TYLER FOR THE POOR
Derbyniwyd: Ar amser
JESSIE MILNE Ymddiriedolwr 19 May 2014
WALTER GERMAN ROSE MEMORIAL SCHOLARSHIPS
Derbyniwyd: Ar amser
GAINSBOROUGH EDUCATIONAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
CHARITY OF CHARLES COOPER FOR ALMSHOUSES INCLUDING AUGMENTATIONS OF JOHN EVERITT COOPER
Derbyniwyd: Ar amser
ALISTAIR ROBIN HEPPENSTALL Ymddiriedolwr
GAINSBOROUGH EDUCATIONAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
WALTER GERMAN ROSE MEMORIAL SCHOLARSHIPS
Derbyniwyd: Ar amser
SUSAN MARGARET RITCHIE B ED Ymddiriedolwr
GAINSBOROUGH EDUCATIONAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
WALTER GERMAN ROSE MEMORIAL SCHOLARSHIPS
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF TEAM GAINSBOROUGH & MORTON
Derbyniwyd: 28 diwrnod yn hwyr

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.12k £969 £981 £1.47k £1.06k
Cyfanswm gwariant £488 £415 £565 £404 £1.33k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2024 17 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2023 30 Tachwedd 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2022 16 Tachwedd 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2021 14 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2020 23 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
22 MARKET PLACE
GAINSBOROUGH
LINCOLNSHIRE
DN21 2BZ
Ffôn:
07961711333
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael