LADY NOEL BYRON'S NURSING CHARITY (EAST AND WEST HORSLEY BRANCH)

Rhif yr elusen: 237970
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Assisting individuals with medical needs.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2014

Cyfanswm incwm: £1,129
Cyfanswm gwariant: £1,818

Codi arian

Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Anabledd
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Surrey

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 21 Awst 2015: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1111600 COMMUNITY FOUNDATION FOR SURREY
  • 15 Tachwedd 1964: Cofrestrwyd
  • 21 Awst 2015: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (S.74))
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • THE LADY NOEL BYRON NURSING ASSOCIATION FOR EAST AND WEST HORSLEY (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2010 05/04/2011 05/04/2012 05/04/2013 05/04/2014
Cyfanswm Incwm Gros £2.30k £2.14k £2.13k £1.66k £1.13k
Cyfanswm gwariant £2.03k £2.07k £2.09k £1.72k £1.82k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2015 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2015 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2014 18 Mawrth 2015 41 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2014 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2013 15 Ionawr 2014 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2013 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2012 12 Chwefror 2013 7 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2012 Not Required