Hanes ariannol ECCLESIASTICAL CHARITY OF THE REVEREND JAMES HUME
Rhif yr elusen: 238108
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 23/09/2018 | 23/09/2019 | 23/09/2020 | 23/09/2021 | 23/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £400 | £400 | £514 | £525 | £540 | |
|
Cyfanswm gwariant | £400 | £400 | £514 | £525 | £540 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.