Hanes ariannol YVONNE ARNAUD THEATRE MANAGEMENT LIMITED
Rhif yr elusen: 238436
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.29m | £4.25m | £1.40m | £4.32m | £4.28m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.28m | £4.25m | £1.39m | £3.83m | £4.63m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £310.22k | £310.22k | £892.74k | £1.12m | £275.60k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £161.37k | £418.36k | £137.62k | £106.60k | £209.40k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £177.66k | £228.56k | £108.03k | £69.76k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.95m | £3.60m | £1.15m | £3.97m | £3.94m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £337 | £748 | £922 | £1.58k | £375 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £168.53k | £128.86k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.25m | £4.22m | £1.39m | £3.83m | £4.63m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £30.13k | £29.40k | £0 | £926 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.40k | £13.80k | £5.50k | £10.00k | £12.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.