Hanes ariannol THE SOCIETY OF ANALYTICAL PSYCHOLOGY
Rhif yr elusen: 238441
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £409.98k | £427.14k | £785.44k | £536.44k | £551.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £481.72k | £481.96k | £567.95k | £575.43k | £609.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £228.73k | £10.23k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £93.55k | £110.80k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £519.82k | £395.89k | £405.10k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £36.89k | £36.78k | £35.35k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £359 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £228.73k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £555.02k | £562.57k | £597.52k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £12.93k | £12.86k | £12.09k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £5.45k | £3.69k | £5.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £12.93k | £12.86k | £12.09k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.